EL OTRO YO 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Juan, 19
Código Postal 24700
Municipio Astorga
Provincia León
Razón Social EL OTRO YO 2010 SL
CIF B24614471
Capital Social 4800.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 19/08/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EL OTRO YO 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL OTRO YO 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Perez Maria Teresa | Liquidador Solidario | 25/07/2013 | 25/07/2013 |
Alonso Perez Maria Teresa | Administrador Solidario | 30/09/2010 | 25/07/2013 |
Charro Blanco Secundino | Liquidador Solidario | 25/07/2013 | 25/07/2013 |
Charro Blanco Secundino | Administrador Solidario | 30/09/2010 | 25/07/2013 |
ACTOS BORME DE EL OTRO YO 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 24, S 8, H LE 20563, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 24, S 8, H LE 20563, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-24
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 24, S 8, H LE 20563, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 24, S 8, H LE 20563, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-24
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-189-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 22, S 8, H LE 20563, I/A 1 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-24
Dirección:C/ SAN JUAN 19 (ASTORGA)
Comienzo de operaciones:19/08/10
Capital:4.800,00 Euros
Objeto social:la realización y prestación a través de líneas telefónicas e informáticas,principalmente mediante la creación de una comunidad virtual- de toda clase de servicios, estudios, y proyectos de mercado. En aquellas actividades que sean profesionales la sociedad actuará como mediadora y coordinadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 22, S 8, H LE 20563, I/A 1 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-24