EL MIERCOLES INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ezequiel Solana, 118
Código Postal 28017
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL MIERCOLES INVERSIONES SL
CIF B87558094
Capital Social 332000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/05/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EL MIERCOLES INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL MIERCOLES INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Perez Luis | Administrador Unico | 06/05/2016 | 19/10/2023 |
Lopez Perez Luis | Liquidador | 19/10/2023 | 19/10/2023 |
Lopez Perez Luis | Socio Unico | 06/05/2016 | 21/06/2017 |
ACTOS BORME DE EL MIERCOLES INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34723 , F 26, S 8, H M 624511, I/A 3 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34723 , F 26, S 8, H M 624511, I/A 3 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34723 , F 26, S 8, H M 624511, I/A 3 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34723 , F 26, S 8, H M 624511, I/A 3 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-28
- La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las actividades correspondientes a los siguientes códigos y descripciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas: Actividad Principal: Promoción inmobiliaria, cuyo código CNAE es: 4110. Otras actividades: - Alquiler de bienes ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34723 , F 25, S 8, H M 624511, I/A 2 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Capital Anterior: | 220.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 112.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 332.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,91 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34723 , F 25, S 8, H M 624511, I/A 2 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34723 , F 25, S 8, H M 624511, I/A 2 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34723 , F 25, S 8, H M 624511, I/A 1 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34723 , F 25, S 8, H M 624511, I/A 1 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-28
Dirección:C/ EZEQUIEL SOLANA 118 2º C (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/05/16
Capital:220.000,00 Euros
Objeto social:4110 Promoción inmobiliaria; 6820 Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34723 , F 25, S 8, H M 624511, I/A 1 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-28