EL MARQUES DE LOS INMUEBLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Peñalver, 24
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL MARQUES DE LOS INMUEBLES SL
CIF B87594180
Capital Social 775000.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 21/06/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Rivero Paz Angel
VINCULACIONES DE EL MARQUES DE LOS INMUEBLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL MARQUES DE LOS INMUEBLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rivero Paz Angel | Socio Unico | 02/09/2016 | 23/10/2019 |
Rivero Paz Angel | Administrador Unico | 31/10/2018 | 23/10/2019 |
Rivero Paz Angel | Liquidador | 23/10/2019 | 23/10/2019 |
Sanchez Cumba Ignacio | Administrador Unico | 20/07/2016 | 31/10/2018 |
Sanchez Cumba Ignacio | Socio Unico | 20/07/2016 | 02/09/2016 |
ACTOS BORME DE EL MARQUES DE LOS INMUEBLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34882 , F 175, S 8, H M 627366, I/A 4 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34882 , F 175, S 8, H M 627366, I/A 4 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34882 , F 175, S 8, H M 627366, I/A 4 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34882 , F 175, S 8, H M 627366, I/A 4 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
- C/ CONDE DE PEÑALVER 24 6º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34882 , F 175, S 8, H M 627366, I/A 3 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34882 , F 175, S 8, H M 627366, I/A 3 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34882 , F 175, S 8, H M 627366, I/A 3 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 772.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 775.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25.733,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34882 , F 174, S 8, H M 627366, I/A 2 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34882 , F 174, S 8, H M 627366, I/A 2 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34882 , F 172, S 8, H M 627366, I/A 1 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28