EL LOCAL MUSICA Y ARTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle El Clavel, 3
Código Postal 38003
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL LOCAL MUSICA Y ARTE SL
CIF B76622703
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 25/11/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EL LOCAL MUSICA Y ARTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL LOCAL MUSICA Y ARTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrillo Jordan Daida | Administrador Unico | 18/06/2014 | 04/01/2017 |
Carrillo Jordan Daida | Liquidador | 04/01/2017 | 04/01/2017 |
Carrillo Jordan Daida | Administrador Solidario | 09/12/2013 | 18/06/2014 |
Ruiz Hernandez Cristina | Administrador Solidario | 09/12/2013 | 18/06/2014 |
Garcia Suarez Pilar | Administrador Solidario | 09/12/2013 | 20/05/2014 |
ACTOS BORME DE EL LOCAL MUSICA Y ARTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304 , F 93, S 8, H TF 52840, I/A 4 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304 , F 93, S 8, H TF 52840, I/A 4 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304 , F 93, S 8, H TF 52840, I/A 4 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304 , F 93, S 8, H TF 52840, I/A 4 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304 , F 92, S 8, H TF 52840, I/A 3 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304 , F 92, S 8, H TF 52840, I/A 3 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304 , F 92, S 8, H TF 52840, I/A 3 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-38
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Administración y Representacion.- La sociedad será administrada y representada por uno de los siguientes sistemas: -Un Administrador único. -Varios administradores, solidarios, número mínimo se establece en dos y el máximo en doce. -Dos Administradores mancomunados. Los Administradores ejercerán
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304 , F 92, S 8, H TF 52840, I/A 2 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304 , F 92, S 8, H TF 52840, I/A 2 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304 , F 89, S 8, H TF 52840, I/A 1 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-38