EL JARDIN GOYA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Rafael Esteve Vilella, 10
Código Postal 50018
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL JARDIN GOYA SL
CIF B99444234
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 01/07/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EL JARDIN GOYA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL JARDIN GOYA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortega Martinez David | Liquidador | 19/01/2021 | 22/08/2022 |
Ortega Martinez David | Administrador Unico | 06/09/2019 | 19/01/2021 |
Martinez Galan Guillermo | Administrador Unico | 13/08/2019 | 06/09/2019 |
Martinez Moral Guillermo | Administrador Unico | 14/07/2016 | 13/08/2019 |
Bernal Artajona Fernando | Administrador Solidario | 20/07/2015 | 14/07/2016 |
Martinez Moral Guillermo | Administrador Solidario | 20/07/2015 | 14/07/2016 |
ACTOS BORME DE EL JARDIN GOYA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 100, S 8, H Z 58593, I/A 6 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-165-50
- En el Juzgado de lo Social Nº 5 de Zaragoza se declara a la sociedad en situación de Insolvencia Parcial con carácter provisional, mediante decreto de fecha 26 de septiembre de 2019. (art. 276.5 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 99, S 8, H Z 58593, I/A A (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 99, S 8, H Z 58593, I/A 5 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 99, S 8, H Z 58593, I/A 5 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 99, S 8, H Z 58593, I/A 5 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 99, S 8, H Z 58593, I/A 4 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 99, S 8, H Z 58593, I/A 4 (06/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 99, S 8, H Z 58593, I/A 3 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 99, S 8, H Z 58593, I/A 3 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4115 , F 99, S 8, H Z 58593, I/A 2 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-50