EL GORRION SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EL GORRION SA
CIF A28496313
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EL GORRION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL GORRION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chiva De Agustin Ana | Apoderado Solidario | 27/10/2011 | 10/12/2021 |
Cuchet Aguirre Manuel | Administrador Unico | 08/08/2011 | 10/12/2021 |
Cuchet Aguirre Manuel | Liquidador | 10/12/2021 | 10/12/2021 |
Lopez Jurado Escribano Ignacio | Apoderado Solidario | 27/10/2011 | 10/12/2021 |
Cuchet Aguirre Manuel | Apoderado | 27/10/2011 | |
Diez Fernandez Jose Antonio | Apoderado | 27/10/2011 | |
Martin Refusta Jose Luis | Apoderado | 27/10/2011 |
ACTOS BORME DE EL GORRION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41862 , F 120, S 8, H M 16532, I/A 17 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41862 , F 120, S 8, H M 16532, I/A 17 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41862 , F 120, S 8, H M 16532, I/A 17 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41862 , F 120, S 8, H M 16532, I/A 17 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 47, S 8, H M 16532, I/A 16 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 47, S 8, H M 16532, I/A 15 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 47, S 8, H M 16532, I/A 14 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 47, S 8, H M 16532, I/A 14 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 47, S 8, H M 16532, I/A 13 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28