EL GALLO PICON SL - EXTINGUIDA
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social EL GALLO PICON SL
CIF B82587940
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EL GALLO PICON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL GALLO PICON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Jara Natalia | Liquidador | 26/11/2020 | 26/11/2020 |
Fernandez Jara Natalia | Administrador Unico | 12/04/2018 | 26/11/2020 |
Ramos Fernandez Francisco Javier | Administrador Unico | 28/06/2017 | 12/04/2018 |
Fernandez Ramos Francisco Javier | Administrador Solidario | 28/06/2017 | |
Jara Moreno Julia | Administrador Solidario | 28/06/2017 |
ACTOS BORME DE EL GALLO PICON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15132 , F 16, S 8, H M 252873, I/A 5 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15132 , F 16, S 8, H M 252873, I/A 5 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15132 , F 16, S 8, H M 252873, I/A 5 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15132 , F 16, S 8, H M 252873, I/A 5 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
- Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15132 , F 15, S 8, H M 252873, I/A 4 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15132 , F 15, S 8, H M 252873, I/A 3 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15132 , F 15, S 8, H M 252873, I/A 3 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15132 , F 15, S 8, H M 252873, I/A 2 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15132 , F 15, S 8, H M 252873, I/A 2 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15132 , F 15, S 8, H M 252873, I/A 2 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28