EL ESLABON DE GARZA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Almagro, 11
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL ESLABON DE GARZA SA
CIF A84176239
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 26/11/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario DESARROLLOS LOGISTICOS Y COMERCIALES SL
VINCULACIONES DE EL ESLABON DE GARZA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL ESLABON DE GARZA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLOS LOGISTICOS Y COMERCIALES SL | Socio Unico | 07/10/2019 | 28/10/2022 |
Fernandez Diaz Juan Antonio | Administrador Unico | 22/06/2018 | 28/10/2022 |
GESTION E INVERSION DE TRANSPORTES SL | Socio Unico | 12/08/2016 | 07/10/2019 |
Fernandez Diaz Juan Antonio | Representante | 15/11/2011 | 22/06/2018 |
GESDINSA SOLAR 1 SL | Administrador Unico | 22/06/2018 | |
GESDINSA SOLAR 1 SL | Administrador Unico | 15/11/2011 | 24/05/2018 |
Diaz Garcia Esther Paloma | Presidente | 19/10/2010 | 15/11/2011 |
Diaz Garcia Esther Paloma | Consejero | 19/10/2010 | 15/11/2011 |
Fernandez Diaz Juan Antonio | Vicepresidente | 19/10/2010 | 15/11/2011 |
Fernandez Diaz Juan Antonio | Consejero Delegado | 19/10/2010 | 15/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EL ESLABON DE GARZA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21756 , F 222, S 8, H M 387529, I/A 11 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21756 , F 222, S 8, H M 387529, I/A 11 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21756 , F 222, S 8, H M 387529, I/A 11 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21756 , F 222, S 8, H M 387529, I/A 10 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21756 , F 221, S 8, H M 387529, I/A 9 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21756 , F 221, S 8, H M 387529, I/A 9 (22/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21756 , F 221, S 8, H M 387529, I/A 8 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21756 , F 221, S 8, H M 387529, I/A 7 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-28
- C/ ALMAGRO 11 6º 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21756 , F 221, S 8, H M 387529, I/A 6 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: 12. Administración y Representacion.-. 25. Administracióny Representacion.-. 26. Administración y Representacion.-. 27. Sin contenido.. 28. Sin contenido.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21756 , F 220, S 8, H M 387529, I/A 5 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28