EL ENEBRO CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Diaz Porlier, 45
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL ENEBRO CONSULTING SL
CIF B84320332
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 13/04/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EL ENEBRO CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL ENEBRO CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marron Garcia Rogelio | Administrador Unico | 16/07/2019 | 07/10/2021 |
Pujana Lorenzo Maria Isabel | Administrador Unico | 11/03/2009 | 16/07/2019 |
Escalonilla Solano Francisco | Administrador Unico | 11/03/2009 |
ACTOS BORME DE EL ENEBRO CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21312 , F 126, S 8, H M 378685, I/A 5 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21312 , F 126, S 8, H M 378685, I/A 5 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21312 , F 126, S 8, H M 378685, I/A 5 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21312 , F 125, S 8, H M 378685, I/A 4 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21312 , F 125, S 8, H M 378685, I/A 4 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-232-28
- C/ GENERAL DIAZ PORLIER 45 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21312 , F 125, S 8, H M 378685, I/A 3 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21312 , F 125, S 8, H M 378685, I/A 3 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21312 , F 125, S 8, H M 378685, I/A 3 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28