EL DIVAN DEL TAMARIT SL - EXTINGUIDA
Provincia Granada
Razón Social EL DIVAN DEL TAMARIT SL
CIF B18455782
Actividad Establecimientos de bebidas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EL DIVAN DEL TAMARIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL DIVAN DEL TAMARIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Hernandez Roberto | Administrador Solidario | 05/06/2009 | 28/09/2015 |
Martinez Atance Adrian Hermenegildo | Liquidador | 28/09/2015 | 28/09/2015 |
Martinez Atance Adrian Hermenegildo O Adrian | Administrador Solidario | 05/06/2009 | 28/09/2015 |
Martin Hernandez Roberto | Administrador Mancomunado | 05/06/2009 | |
Martinez Atance Adrian Hermenegildo O Adrian | Administrador Mancomunado | 05/06/2009 |
ACTOS BORME DE EL DIVAN DEL TAMARIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 10, S 8, H GR 11999, I/A 7 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-18
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 10, S 8, H GR 11999, I/A 7 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 10, S 8, H GR 11999, I/A 7 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-18
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 10, S 8, H GR 11999, I/A 7 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-18
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-221-18
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Modicados los Arts. 11,13 y 14 estatutarios como consecuencia del cambio de Organo de Administración, y se determinan distintas opciones de administrar la Sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 9, S 8, H GR 11999, I/A 6 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 9, S 8, H GR 11999, I/A 6 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-18
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 779 , F 9, S 8, H GR 11999, I/A 6 (05/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-18