EL CORTE CHINO FERROL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Nicasio Perez, 5
Código Postal 15404
Municipio Ferrol
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL CORTE CHINO FERROL SL
CIF B70232400
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Fecha de Constitución 25/11/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EL CORTE CHINO FERROL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL CORTE CHINO FERROL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zhu Jianrong | Administrador Unico | 10/04/2014 | 27/10/2020 |
Zhu Jianrong | Liquidador | 27/10/2020 | 27/10/2020 |
Fang Libin | Administrador Unico | 08/04/2011 | 10/04/2014 |
Ye Ye Suibin | Administrador Unico | 17/12/2009 | 08/04/2011 |
ACTOS BORME DE EL CORTE CHINO FERROL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3372 , F 41, S 8, H C 45747, I/A 4 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3372 , F 41, S 8, H C 45747, I/A 4 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3372 , F 41, S 8, H C 45747, I/A 4 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3372 , F 41, S 8, H C 45747, I/A 4 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3372 , F 41, S 8, H C 45747, I/A 3 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3372 , F 41, S 8, H C 45747, I/A 3 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3372 , F 40, S 8, H C 45747, I/A 2 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3372 , F 40, S 8, H C 45747, I/A 2 (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-15