EL CONFIDENCIAL WEBLOGS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbano, 73
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL CONFIDENCIAL WEBLOGS SL
CIF B87734414
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios de representación de medios de comunicación
Fecha de Constitución 18/01/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EL CONFIDENCIAL WEBLOGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL CONFIDENCIAL WEBLOGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artero Salvador Alberto Jose | Administrador Mancomunado | 08/02/2017 | 12/08/2021 |
Dumas Antony Marcel Myriam | Administrador Mancomunado | 26/11/2020 | 12/08/2021 |
Dumas Antony Marcel Myriam | Liquidador | 12/08/2021 | 12/08/2021 |
Palombi Sesma Olga | Administrador Mancomunado | 08/02/2017 | 26/11/2020 |
ACTOS BORME DE EL CONFIDENCIAL WEBLOGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35575 , F 54, S 8, H M 639411, I/A 3 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35575 , F 54, S 8, H M 639411, I/A 3 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35575 , F 54, S 8, H M 639411, I/A 3 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35575 , F 54, S 8, H M 639411, I/A 3 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28
- C/ ZURBANO 73 1º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35575 , F 53, S 8, H M 639411, I/A 2 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35575 , F 53, S 8, H M 639411, I/A 2 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35575 , F 53, S 8, H M 639411, I/A 2 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35575 , F 51, S 8, H M 639411, I/A 1 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
Dirección:C/ JENNER 3 3º (MADRID)
Comienzo de operaciones:18/01/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:la comercialización de espacios publicitarios, la representación comercial de empresas, la intermediación en la compraventa de publicidad, así como la gestión de procesos de venta y asesoramiento en la comercialización de publicidad y de servicios relacionados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35575 , F 51, S 8, H M 639411, I/A 1 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28