EL BAR PRODUCCIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Cortes, 2
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EL BAR PRODUCCIONES AIE
CIF V87407490
Capital Social 900000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/11/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EL BAR PRODUCCIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EL BAR PRODUCCIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colon De Carvajal Garcia Jaime | Liquidador | 11/11/2021 | 11/11/2021 |
Herrera Bang Carolina | Administrador Mancomunado | 25/05/2018 | 11/11/2021 |
Herrera Bang Carolina | Administrador Mancomunado | 06/03/2017 | 11/11/2021 |
Martinez Sanchez Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 25/05/2018 | 11/11/2021 |
Bang Herrera Carolina | Administrador Solidario | 13/04/2018 | 25/05/2018 |
Martinez Sanchez Francisco Jose | Administrador Solidario | 13/04/2018 | 25/05/2018 |
Bang Herrera Carolina | Administrador Mancomunado | 13/04/2018 | |
Herrera Eusebio Gregorio | Administrador Mancomunado | 06/03/2017 | 13/04/2018 |
Martinez Sanchez Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 06/03/2017 | 13/04/2018 |
De La Iglesia Mendoza Alejandro | Administrador Solidario | 18/11/2015 | 06/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EL BAR PRODUCCIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34064 , F 124, S 8, H M 612846, I/A 5 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34064 , F 124, S 8, H M 612846, I/A 5 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34064 , F 124, S 8, H M 612846, I/A 5 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34064 , F 124, S 8, H M 612846, I/A 5 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34064 , F 123, S 8, H M 612846, I/A 4 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34064 , F 123, S 8, H M 612846, I/A 4 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34064 , F 123, S 8, H M 612846, I/A 4 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
- CAROLINA HERRERA BANG HA CAMBIADO EL ORDEN DE SUS APELLIDOS A CAROLINA BANG HERRERA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34064 , F 123, S 8, H M 612846, I/A 3 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 5 DE LOS ESTATUTOS, RELATIVO AL CAPITAL, POR LA TRANSMISION EFECTUADA DE SUS PARTICIPACIONES EN LA AGRUPACION POR "DUNAS FILM INVESTMENTS 1 SLU" A FAVOR DE LOS OTROS DOS SOCIOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34064 , F 123, S 8, H M 612846, I/A 3 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34064 , F 123, S 8, H M 612846, I/A 3 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-28