EKAMAT MALLORCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Quetglas, 23
Código Postal 07013
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social EKAMAT MALLORCA SL
CIF B57819831
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 24/07/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EKAMAT MALLORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EKAMAT MALLORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Busquets Balsells Octavio | Administrador Unico | 10/10/2014 | 16/09/2019 |
Busquets Balsells Octavio | Apoderado | 09/08/2013 | 16/09/2019 |
Busquets Balsells Octavio | Liquidador | 16/09/2019 | 16/09/2019 |
Busquets Valls Roger | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/10/2015 | 16/09/2019 |
Nuño Nieto Angel | Apoderado | 10/10/2014 | 16/09/2019 |
Nuño Nieto Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/10/2015 | 16/09/2019 |
Rosas Rosas Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/10/2015 | 16/09/2019 |
Serra Candela Andres | Administrador Unico | 09/08/2013 | 10/10/2014 |
ACTOS BORME DE EKAMAT MALLORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 206, S 8, H PM 72300, I/A 7 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 206, S 8, H PM 72300, I/A 7 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 206, S 8, H PM 72300, I/A 7 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 206, S 8, H PM 72300, I/A 7 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 206, S 8, H PM 72300, I/A 7 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-07
- Otras modificaciones estatutarias: se modifica el sitema de retribución del administrador, pasando a ser gratuito. Y en consecuencia, se modifica la redacción del artículo 15º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 206, S 8, H PM 72300, I/A 6 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 205, S 8, H PM 72300, I/A 5 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 205, S 8, H PM 72300, I/A 4 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2544 , F 218, S 8, H PM 72300, I/A 3 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2544 , F 218, S 8, H PM 72300, I/A 3 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-07