EJD VALORES ASESORES FINANCIEROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rafaela Bonilla, 19
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EJD VALORES ASESORES FINANCIEROS SL
CIF B84766682
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 15/06/2006
Página Web www.ejdvalores.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cadiñanos Moriano Juan Enrique
VINCULACIONES DE EJD VALORES ASESORES FINANCIEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EJD VALORES ASESORES FINANCIEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cadiñanos Moriano Juan Enrique | Liquidador | 15/02/2016 | 15/02/2016 |
Cadiñanos Moriano Juan Enrique | Administrador Unico | 21/12/2010 | 15/02/2016 |
Cadiñanos Moriano Juan Enrique | Socio Unico | 21/12/2010 | 15/02/2016 |
Garcia Hoyos Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 21/12/2010 | |
Vicho Gomez Eduardo | Administrador Mancomunado | 21/12/2010 |
ACTOS BORME DE EJD VALORES ASESORES FINANCIEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22969 , F 190, S 8, H M 411444, I/A 5 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22969 , F 190, S 8, H M 411444, I/A 5 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22969 , F 190, S 8, H M 411444, I/A 5 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22969 , F 190, S 8, H M 411444, I/A 5 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22969 , F 190, S 8, H M 411444, I/A 4 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
- C/ RAFAELA BONILLA 19 - ESCALERA D, 7º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22969 , F 189, S 8, H M 411444, I/A 3 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22969 , F 189, S 8, H M 411444, I/A 3 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22969 , F 189, S 8, H M 411444, I/A 3 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22969 , F 189, S 8, H M 411444, I/A 3 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-246-28