EIX COMERCIAL APARCAMENTS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Major, 18
Código Postal 08840
Municipio Viladecans
Provincia Barcelona
Razón Social EIX COMERCIAL APARCAMENTS SA
CIF A63428353
Capital Social 1508040.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 11/02/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EIX COMERCIAL APARCAMENTS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EIX COMERCIAL APARCAMENTS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Armengod Mareca Josep | Liquidador Mancomunado | 05/09/2016 | 02/03/2018 |
Calbet Vila Jaime | Liquidador Mancomunado | 05/09/2016 | 02/03/2018 |
Sanchez Avalos Juan Luis | Liquidador Mancomunado | 05/09/2016 | 02/03/2018 |
Armengod Mareca Jose Jesus | Consejero Delegado Mancomunado | 09/08/2013 | 05/09/2016 |
Armengod Mareca Jose Jesus | Consejero | 09/08/2013 | 05/09/2016 |
Armengod Mareca Jose Jesus | Consejero Delegado Mancomunado | 17/08/2010 | 05/09/2016 |
Armengod Mareca Jose Jesus | Consejero | 17/08/2010 | 05/09/2016 |
Calbet Vila Jaime | Presidente | 09/08/2013 | 05/09/2016 |
Calbet Vila Jaime | Consejero Delegado Mancomunado | 09/08/2013 | 05/09/2016 |
Calbet Vila Jaime | Consejero | 09/08/2013 | 05/09/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EIX COMERCIAL APARCAMENTS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43884 , F 82, S 8, H B 287653, I/A 10 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43884 , F 82, S 8, H B 287653, I/A 10 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43884 , F 82, S 8, H B 287653, I/A 9 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43884 , F 82, S 8, H B 287653, I/A 9 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43884 , F 82, S 8, H B 287653, I/A 9 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-08
Capital Anterior: | 1.806.240,00 | Euros |
Disminución de capital | 298.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.508.040,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,51 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43884 , F 81, S 8, H B 287653, I/A 8 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36555 , F 20, S 8, H B 287653, I/A 7 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-08
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36555 , F 20, S 8, H B 287653, I/A 7 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08