EINIGE MEDITERRANEA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Albacete, 35
Código Postal 46007
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social EINIGE MEDITERRANEA SL
CIF B98605397
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/01/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario VALENCIA RESIDENCIAL SL
VINCULACIONES DE EINIGE MEDITERRANEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EINIGE MEDITERRANEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montoro Soriano Monica | Administrador Solidario | 18/08/2014 | 30/10/2014 |
Montoro Soriano Noemi | Administrador Solidario | 18/08/2014 | 30/10/2014 |
VALENCIA RESIDENCIAL SL | Socio Unico | 18/08/2014 | 30/10/2014 |
Soriano Lleo Margarita | Socio Unico | 28/01/2014 | 18/08/2014 |
Soriano Lleo Margarita | Administrador Unico | 28/01/2014 | 18/08/2014 |
ACTOS BORME DE EINIGE MEDITERRANEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9737, L 7019, F 166, S 8, H V 157609, I/A 3 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9737, L 7019, F 166, S 8, H V 157609, I/A 3 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9737, L 7019, F 166, S 8, H V 157609, I/A 3 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9737, L 7019, F 166, S 8, H V 157609, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9737, L 7019, F 166, S 8, H V 157609, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9737, L 7019, F 166, S 8, H V 157609, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9737, L 7019, F 166, S 8, H V 157609, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9737, L 7019, F 165, S 8, H V 157609, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9737, L 7019, F 165, S 8, H V 157609, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-46
Dirección:C/ ALBACETE 35 27 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:24/01/14
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: 1.- la compraventa de bienes inmuebles, rústicos o urbanos. (CNAE 6810). 2.- el alquiler -excepto el financiero- de bienes inmuebles, rústicos o urbanos. (CNAE 6820). 3.- la gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. (CNAE 6832). 4.- la construcción y reha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9737, L 7019, F 165, S 8, H V 157609, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-46