EIKOS COCINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Portal de Castilla, 4
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social EIKOS COCINA SL
CIF B01402940
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 19/05/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Nieto Sainz Maria Antonia
VINCULACIONES DE EIKOS COCINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EIKOS COCINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTIN LAUCIRICA GRUPO ASESOR SL | Administrador Concursal | 31/05/2013 | 02/07/2015 |
Nieto Sainz Maria Antonia | Administrador Unico | 04/02/2012 | 02/07/2015 |
Susaeta Torres Julio | Apoderado | 17/03/2012 | 02/07/2015 |
EIKOS SA | Administrador Unico | 04/02/2012 |
ACTOS BORME DE EIKOS COCINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 162, S 8, H VI 11733, I/A 7 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-01
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 162, S 8, H VI 11733, I/A 7 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EIKOS COCINA SL
Nif:B01402940
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA-TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:10/02/2015
Número Procedimiento Concursal:135/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1265
Libro:
0
Folio:
162
Hoja:
8-11733
Inscripción:
7
Fecha Inscripción02/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 162, S 8, H VI 11733, I/A 7 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EIKOS COCINA SL
Nif:B01402940
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA- ANTONIA BLANCO BRIOSCA
Fecha de Resolución:19/04/2013
Número Procedimiento Concursal:135/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1265
Libro:
0
Folio:
162
Hoja:
8-11733
Inscripción:
7
Fecha Inscripción02/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 162, S 8, H VI 11733, I/A 7 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EIKOS COCINA SL
Nif:B01402940
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA- TERESA TRINIDAD SANTOS
Fecha de Resolución:10/02/2015
Número Procedimiento Concursal:135/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1265
Libro:
0
Folio:
162
Hoja:
8-11733
Inscripción:
7
Fecha Inscripción02/07/2015
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 162, S 8, H VI 11733, I/A 7 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EIKOS COCINA SL
Nif:B01402940
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA-ANTONIA BLANCO BRIOSCA
Fecha de Resolución:19/04/2013
Número Procedimiento Concursal:135/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1265
Libro:
0
Folio:
162
Hoja:
8-11733
Inscripción:
6
Fecha Inscripción31/05/2013
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 162, S 8, H VI 11733, I/A 6 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:EIKOS COCINA SL
Nif:B01402940
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VITORIA-GASTEIZ
Número:1
Juez / Ponente:MARIA-ANTONIA BLANCO BRIOSCA
Fecha de Resolución:19/04/2013
Número Procedimiento Concursal:135/2013
Datos Registrales:
Tomo:
1265
Libro:
0
Folio:
162
Hoja:
8-11733
Inscripción:
6
Fecha Inscripción31/05/2013
Registro:Registro Mercantil de Alava
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 162, S 8, H VI 11733, I/A 6 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-01
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 161, S 8, H VI 11733, I/A 5 (17/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-62-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 161, S 8, H VI 11733, I/A 4 (04/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-01
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1265 , F 161, S 8, H VI 11733, I/A 4 (04/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-01