EIGH BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo de la Democracia, 14
Código Postal 28850
Municipio Torrejón de Ardoz
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EIGH BUSINESS SL
CIF B86228053
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 27/05/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EIGH BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EIGH BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Del Rio Oscar | Liquidador | 08/01/2015 | 08/01/2015 |
Garcia Del Rio Oscar | Administrador Unico | 04/12/2012 | 08/01/2015 |
Cachadiña Rodriguez Maria Luisa | Administrador Solidario | 14/06/2011 | 04/12/2012 |
Garcia Del Rio Oscar | Administrador Solidario | 14/06/2011 | 04/12/2012 |
ACTOS BORME DE EIGH BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 43, S 8, H M 521168, I/A 3 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 43, S 8, H M 521168, I/A 3 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 43, S 8, H M 521168, I/A 3 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 43, S 8, H M 521168, I/A 3 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 43, S 8, H M 521168, I/A 2 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 43, S 8, H M 521168, I/A 2 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 43, S 8, H M 521168, I/A 2 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 42, S 8, H M 521168, I/A 1 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-28
Dirección:PASEO DE LA DEMOCRACIA 14 (TORREJON DE ARDOZ)
Comienzo de operaciones:27/05/11
Capital:3.600,00 Euros
Objeto social:LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TODO TIPO DE ENERGIAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28944 , F 42, S 8, H M 521168, I/A 1 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-28