EIDER CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Pedro de Castro, 9
Código Postal 41004
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social EIDER CONSULTORES SL
CIF B41866559
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EIDER CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EIDER CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Baron Alonso Ricardo Juan | Administrador Unico | 18/10/2017 | 14/08/2023 |
Alfonso Baron Alonso Ricardo Juan | Liquidador Unico | 14/08/2023 | 14/08/2023 |
Espejo Villalva Francisco Jose | Administrador Unico | 05/06/2012 | 18/10/2017 |
Alfonso Baron Alonso Ricardo Juan | Apoderado | 05/06/2012 | |
Maria Jesus Burguete Buiza | Administrador Unico | 28/10/2011 |
ACTOS BORME DE EIDER CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 157, S 8, H SE 30769, I/A 9 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 157, S 8, H SE 30769, I/A 9 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 156, S 8, H SE 30769, I/A 8 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 156, S 8, H SE 30769, I/A 8 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 156, S 8, H SE 30769, I/A 8 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 156, S 8, H SE 30769, I/A 8 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
- C/ DOCTOR PEDRO DE CASTRO 9 6º A (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 156, S 8, H SE 30769, I/A 7 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 3º.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 156, S 8, H SE 30769, I/A 7 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 156, S 8, H SE 30769, I/A 7 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2571 , F 156, S 8, H SE 30769, I/A 7 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-41