EIC SPAIN II SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 43
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EIC SPAIN II SL
CIF B87263687
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 09/04/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario EIC SPAIN SL
VINCULACIONES DE EIC SPAIN II SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EIC SPAIN II SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beariault Mark Douglas | Administrador Unico | 11/10/2016 | 01/08/2017 |
Diaz Crespo Rosalia | Apoderado Solidario | 11/10/2016 | 01/08/2017 |
Diaz Crespo Rosalia | Apoderado | 19/05/2015 | 01/08/2017 |
Diaz Infantes Juan | Liquidador | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
Diez Vergara Maitane | Apoderado Solidario | 11/10/2016 | 01/08/2017 |
Diez Vergara Maitane | Apoderado | 16/04/2015 | 01/08/2017 |
Diez Vergara Maitane | Apoderado | 19/05/2015 | 01/08/2017 |
EIC SPAIN SL | Socio Unico | 16/04/2015 | 01/08/2017 |
Hanson Robert William | Apoderado Mancomunado | 20/05/2015 | 01/08/2017 |
Johnson Andrew Graeme | Apoderado Mancomunado | 20/05/2015 | 01/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EIC SPAIN II SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33345 , F 97, S 8, H M 600183, I/A 7 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33345 , F 97, S 8, H M 600183, I/A 7 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33345 , F 97, S 8, H M 600183, I/A 7 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33345 , F 97, S 8, H M 600183, I/A 7 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33345 , F 96, S 8, H M 600183, I/A 6 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33345 , F 96, S 8, H M 600183, I/A 5 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33345 , F 96, S 8, H M 600183, I/A 5 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 43 - 4º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33345 , F 95, S 8, H M 600183, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33345 , F 95, S 8, H M 600183, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33345 , F 95, S 8, H M 600183, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28