EGIBER TRADE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptge del Pi, 8
Código Postal 43480
Municipio Vila-seca
Provincia Tarragona
Razón Social EGIBER TRADE SL
CIF B43940048
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 07/02/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ibrahin Khattab Emad Amin
VINCULACIONES DE EGIBER TRADE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EGIBER TRADE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ibrahim Khattab Emad Ahmed Amin | Administrador Unico | 14/03/2012 | 02/08/2012 |
Ibrahin Khattab Emad Amin | Socio Unico | 14/03/2012 | 02/08/2012 |
Moron Ugalde Antonio | Apoderado | 08/05/2009 | 02/08/2012 |
Zeid Khattab Emad | Liquidador | 02/08/2012 | 02/08/2012 |
Konings Hans | Administrador Unico | 14/03/2012 |
ACTOS BORME DE EGIBER TRADE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 103, S 8, H T 38215, I/A 5 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 103, S 8, H T 38215, I/A 5 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 103, S 8, H T 38215, I/A 5 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 103, S 8, H T 38215, I/A 5 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-43
- C/ PASSATGE DEL PI 8 - PISO 4º, PUERTA SEGUNDA.- (VILA-SECA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 102, S 8, H T 38215, I/A 4 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-43
Capital Anterior: | 1.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 102, S 8, H T 38215, I/A 4 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-43
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 4.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 75,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 102, S 8, H T 38215, I/A 4 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 102, S 8, H T 38215, I/A 4 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 102, S 8, H T 38215, I/A 4 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-43
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 102, S 8, H T 38215, I/A 4 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-43