EGARA BB SERVEIS SL
Dirección social Rbla Egara, 37
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social EGARA BB SERVEIS SL
CIF B64541816
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 18/04/2007
Teléfono 93 789 91 50
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Bauduin Noel Antoon Hayen
ORGANIGRAMA DE EGARA BB SERVEIS SL
VINCULACIONES DE EGARA BB SERVEIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EGARA BB SERVEIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bauduin Noel Antoon Hayen | Administrador Unico | 07/05/2011 | |
Igual Gargallo Raul | Liquidador | 07/05/2011 | |
Parra Gonzalez Diego | Administrador Unico | 07/05/2011 |
ACTOS BORME DE EGARA BB SERVEIS SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
- CONSTANCIA DEL ACUERDO DE LA DISOLUCION DEL DIA 26 DE MAYO DE 2008 Y POSTERIOR REVOCACION DEL MISMO EN LA JUNTA CELEBRADA A CONTINUACION EL MISMO DIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39647 , F 21, S 8, H B 349325, I/A 2 (07/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39647 , F 21, S 8, H B 349325, I/A 2 (07/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39647 , F 21, S 8, H B 349325, I/A 2 (07/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08