EGAPG INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Saliente, 132
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EGAPG INVESTMENTS SL
CIF B06898183
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/06/2021
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Arroyo Eduardo
VINCULACIONES DE EGAPG INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EGAPG INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Arroyo Eduardo | Socio Unico | 23/06/2021 | 09/01/2023 |
Garcia Arroyo Eduardo | Administrador Unico | 23/06/2021 | 09/01/2023 |
Garcia Arroyo Eduardo | Liquidador | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
ACTOS BORME DE EGAPG INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42105 , F 142, S 8, H M 745476, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42105 , F 142, S 8, H M 745476, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42105 , F 142, S 8, H M 745476, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42105 , F 142, S 8, H M 745476, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42105 , F 141, S 8, H M 745476, I/A 1 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42105 , F 141, S 8, H M 745476, I/A 1 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Dirección:C/ SALIENTE 132 - URBANIZACION MONTE ALINA (POZUELO DE ALARCON)
Comienzo de operaciones:14/06/21
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por Objeto: La adquisición, transferencia, explotación y administración de Acciones y Participaciones Sociales de cualquier tipo de entidad, con personalidad jurídica o no, cotizada o no, residente o no en España, así como los servicios de gestión y administración de dichos valores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42105 , F 141, S 8, H M 745476, I/A 1 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28