EFITRANS EFFICIENT LOGISTICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Praza Princesa, 7
Código Postal 36202
Municipio Vigo
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social EFITRANS EFFICIENT LOGISTICS SL
CIF B87457123
Capital Social 504000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/12/2015
Nombres Anteriores
- EFITRANS EFFICIENT LOGISTICS SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Sousa Vazquez Jose Alfonso
Propietario EFITRANS GLOBAL LOGISTICS SL
VINCULACIONES DE EFITRANS EFFICIENT LOGISTICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EFITRANS EFFICIENT LOGISTICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EFITRANS GLOBAL LOGISTICS SL | Socio Unico | 26/11/2021 | 08/02/2022 |
Martinez Muiños Jesus | Representante | 13/01/2016 | 08/02/2022 |
Sousa Vazquez Jose Alfonso | Administrador Unico | 27/04/2018 | 08/02/2022 |
Sousa Vazquez Jose Alfonso | Representante | 13/01/2016 | 08/02/2022 |
Sousa Vazquez Beatriz | Apoderado | 21/02/2018 | 02/03/2020 |
APERTURAVANTE SL | Administrador Unico | 08/03/2017 | 27/04/2018 |
Santorio Cuartero Maria Carolina | Apoderado | 13/02/2017 | 28/02/2018 |
Cao Gonzalez Nieves Esperanza | Apoderado Solidario | 13/02/2017 | 21/02/2018 |
Sousa Vazquez Beatriz | Apoderado Solidario | 13/02/2017 | 21/02/2018 |
APERTURAVANTE SL | Socio Unico | 08/03/2017 | 13/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EFITRANS EFFICIENT LOGISTICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 4230, F 71, S 8, H PO 61530, I/A 14 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 4230, F 71, S 8, H PO 61530, I/A 14 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 4230, F 71, S 8, H PO 61530, I/A 13 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 4230, F 71, S 8, H PO 61530, I/A 12 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-36
- Intermediación en la ingeniería mecánica e industrial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 4230, F 70, S 8, H PO 61530, I/A 11 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-36
- Se acuerda la modificación y refundición de los Estatutos Sociales en un nuevo texto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 4230, F 70, S 8, H PO 61530, I/A 11 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 4230, F 70, S 8, H PO 61530, I/A 11 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4230, L 4230, F 70, S 8, H PO 61530, I/A 11 (27/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-88-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4183, L 4183, F 159, S 8, H PO 61530, I/A 10 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-48-36
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4183, L 4183, F 158, S 8, H PO 61530, I/A 9 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-44-36