EFICIETIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Avila, 138
Código Postal 08018
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EFICIETIC SL
CIF B65662587
Capital Social 9000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EFICIETIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EFICIETIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bertran Albet Joan Maria | Liquidador | 06/03/2018 | 06/03/2018 |
Bertran Albet Joan Maria | Administrador Unico | 29/06/2015 | 06/03/2018 |
Perez Miñarro Miquel | Administrador Unico | 14/11/2011 | 29/06/2015 |
ACTOS BORME DE EFICIETIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42850 , F 4, S 8, H B 415679, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: SOCIEDAD DE INVERSIONES XINVERS S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42850 , F 4, S 8, H B 415679, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42850 , F 4, S 8, H B 415679, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42850 , F 4, S 8, H B 415679, I/A 4 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-08
- CL AVILA Num.138 P.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42850 , F 4, S 8, H B 415679, I/A 3 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-08
- CL BADAJOZ Num.145 P.3 PTA.C (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42850 , F 3, S 8, H B 415679, I/A 2 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42850 , F 3, S 8, H B 415679, I/A 2 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42850 , F 3, S 8, H B 415679, I/A 2 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42850 , F 1, S 8, H B 415679, I/A 1 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08
Dirección:CL PARIS Num.175 P.4 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:01/11/11
Capital:9.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO,SUPERVISION Y CONTROL DE PROCESOSINFORMATICOS,TECNOLOGICOS Y MEDIOAMBIENTALES.REALIZACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DESTINADOS AL AHORRO ENERGETICO,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42850 , F 1, S 8, H B 415679, I/A 1 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-224-08