EFICIENCIA ENERGETICA EN ILUMINACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pujades, 158
Código Postal 08005
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EFICIENCIA ENERGETICA EN ILUMINACION SL
CIF B65424491
Capital Social 5755.0 Euros
Actividad Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación
Fecha de Constitución 13/10/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ILUMINACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ILUMINACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Fava Robert | Liquidador | 31/12/2014 | 28/04/2015 |
Diaz Fava Robert | Apoderado | 21/09/2011 | 28/04/2015 |
Marfa Bernades Salvador | Apoderado | 21/09/2011 | 28/04/2015 |
Moulines Dobon Enrique | Apoderado | 21/09/2011 | 28/04/2015 |
Diaz Fava Robert | Administrador Unico | 19/09/2014 | 31/12/2014 |
Moulines Crumols Enrique | Administrador Unico | 26/08/2014 | 19/09/2014 |
Diaz Fava Robert | Consejero | 21/06/2012 | 26/08/2014 |
Moulines Crumols Enrique | Secretario | 10/10/2013 | 26/08/2014 |
Moulines Crumols Enrique | Consejero | 10/10/2013 | 26/08/2014 |
Moulines Dobon Enrique | Presidente | 21/09/2011 | 26/08/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ILUMINACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 94, S 8, H B 405270, I/A 13 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1081/2014, AUTO FIRME DE FECHA 23/01/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 94, S 8, H B 405270, I/A 13 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 93, S 8, H B 405270, I/A 12 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 93, S 8, H B 405270, I/A 12 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 93, S 8, H B 405270, I/A 12 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-6-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 93, S 8, H B 405270, I/A 11 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 93, S 8, H B 405270, I/A 11 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-08
- CL PUJADES,158 BIS (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 93, S 8, H B 405270, I/A 10 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 93, S 8, H B 405270, I/A 9 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42886 , F 93, S 8, H B 405270, I/A 9 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-08