EFENNET SERVEIS INTEGRALS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Lloret, 3
Código Postal 17411
Municipio Vidreres
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EFENNET SERVEIS INTEGRALS SL
CIF B55027544
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Limpieza general de edificios
Fecha de Constitución 19/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EFENNET SERVEIS INTEGRALS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EFENNET SERVEIS INTEGRALS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Patricia Corbalan Arribas | Liquidador | 18/09/2013 | 18/09/2013 |
Patricia Corbalan Arribas | Administrador Unico | 09/02/2009 | 18/09/2013 |
Patricia Corbalan Arribas | Socio Unico | 09/02/2009 | 29/01/2013 |
Manuel Arribas Panos | Apoderado Solidario | 09/02/2009 | 04/04/2011 |
Maria Pilar Nieto Arenas | Apoderado Solidario | 09/02/2009 | 04/04/2011 |
ACTOS BORME DE EFENNET SERVEIS INTEGRALS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 61, S 8, H GI 48231, I/A 6 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 61, S 8, H GI 48231, I/A 6 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 61, S 8, H GI 48231, I/A 6 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 61, S 8, H GI 48231, I/A 6 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-17
- CTRA DE LLORET 3 (VIDRERES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 61, S 8, H GI 48231, I/A 5 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-17
- Otras modificaciones estatutarias: Como consecuencia de la pérdida del carácter unipersonal sesuprime la expresión unipersonal del artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 61, S 8, H GI 48231, I/A 4 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-17
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 61, S 8, H GI 48231, I/A 4 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 62, S 8, H GI 48231, I/A 3 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-17