EFECTO CAMBIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Tabarca, 46
Código Postal 03580
Municipio L'Alfàs del Pi
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social EFECTO CAMBIO SL
CIF B54838644
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Elaboración de vinos
Fecha de Constitución 01/07/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EFECTO CAMBIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EFECTO CAMBIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gebr. Van Kappel Beheer Bv | Liquidador | 30/10/2019 | 30/10/2019 |
Gebr. Van Kappel Beheer Bv | Administrador Unico | 17/05/2016 | 30/10/2019 |
Delgado Jordan Manuel | Administrador Unico | 29/07/2015 | 17/05/2016 |
ACTOS BORME DE EFECTO CAMBIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 54, S 8, H A 146049, I/A 3 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 54, S 8, H A 146049, I/A 3 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 54, S 8, H A 146049, I/A 3 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 54, S 8, H A 146049, I/A 3 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-03
- 1. Elaboración de vinos. Elaboración, fabricación, comercialización, exportación e importación de uvas, vinos y alcoholes de toda clase. Servicios y/o formación relacionados con la plantación y cultivo de la vid, la fabricación y elaboración de vinos. CNAE 1102.- 2. Comercio al por menor y por mayor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 54, S 8, H A 146049, I/A 2 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-03
- C/ TABARCA 46 A (ALFAS DEL PI (L'))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 54, S 8, H A 146049, I/A 2 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 54, S 8, H A 146049, I/A 2 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 54, S 8, H A 146049, I/A 2 (17/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 53, S 8, H A 146049, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-03
Dirección:C/ A LLARGUES 6 - LOCAL 2 (ALTEA)
Comienzo de operaciones:01/07/15
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:a.- Compraventa y explotación de toda clase de fincas rústicas y urbanas. b.- La urbanización, parcelación, construcción, promoción y rehabilitación por cuenta propia o ajena de todo tipo de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3877 , F 53, S 8, H A 146049, I/A 1 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-03