EEKM INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Feijoo, 10
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EEKM INVERSIONES SL
CIF B88366497
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 11/04/2019
Nombres Anteriores
- KANN SANCHEZ SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Holmquist Grisolia Oly
VINCULACIONES DE EEKM INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EEKM INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Holmquist Grisolia Oly | Administrador Unico | 27/08/2019 | 18/08/2022 |
Holmquist Grisolia Oly | Socio Unico | 02/03/2020 | 18/08/2022 |
Laria Hollebecq Isabel Cristina | Liquidador | 18/08/2022 | 18/08/2022 |
Ferrante Soteldo Samuel Alejandro | Administrador Unico | 11/04/2019 | 27/08/2019 |
ACTOS BORME DE EEKM INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39068 , F 10, S 8, H M 694117, I/A 5 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39068 , F 10, S 8, H M 694117, I/A 5 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39068 , F 10, S 8, H M 694117, I/A 5 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39068 , F 10, S 8, H M 694117, I/A 5 (18/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-162-28
Empresa: KANN SANCHEZ SL
- C/ FEIJOO 10 - BAJO C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39068 , F 10, S 8, H M 694117, I/A 4 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: KANN SANCHEZ SL
- EEKM INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39068 , F 10, S 8, H M 694117, I/A 4 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: KANN SANCHEZ SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39068 , F 10, S 8, H M 694117, I/A 3 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-28
Empresa: KANN SANCHEZ SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39068 , F 9, S 8, H M 694117, I/A 2 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Empresa: KANN SANCHEZ SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39068 , F 9, S 8, H M 694117, I/A 2 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-168-28
Empresa: KANN SANCHEZ SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39068 , F 9, S 8, H M 694117, I/A 1 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28