EDMUND PEEL FINE ART CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valtravieso, 32
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EDMUND PEEL FINE ART CONSULTING SL
CIF B82124561
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Página Web epfac.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EDMUND PEEL FINE ART CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDMUND PEEL FINE ART CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Paz De La Brena Jose Angel | Administrador Unico | 08/07/2013 | 23/08/2020 |
De Paz De La Brena Jose Angel | Liquidador | 23/08/2020 | 23/08/2020 |
Salafranca Yubero Blanca | Apoderado | 08/07/2013 | 23/08/2020 |
De Paz De La Brena Jose Angel | Administrador Solidario | 08/07/2013 | |
Peel Charles Edmund | Administrador Solidario | 08/07/2013 |
ACTOS BORME DE EDMUND PEEL FINE ART CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13602 , F 79, S 8, H M 221378, I/A 10 (23/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13602 , F 79, S 8, H M 221378, I/A 10 (23/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13602 , F 79, S 8, H M 221378, I/A 10 (23/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13602 , F 79, S 8, H M 221378, I/A 10 (23/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-167-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13602 , F 79, S 8, H M 221378, I/A 9 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13602 , F 78, S 8, H M 221378, I/A 8 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13602 , F 78, S 8, H M 221378, I/A 8 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13602 , F 78, S 8, H M 221378, I/A 8 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
- C/ VALTRAVIESO 32 - BAJO-A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13602 , F 78, S 8, H M 221378, I/A 7 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28