EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orfila, 8
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE SA
CIF A86153038
Capital Social 1000000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 22/02/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Briance Richard | Presidente | 03/02/2012 | 03/04/2014 |
Briance Richard | Consejero | 03/02/2012 | 03/04/2014 |
Briance Richard Henry | Apoderado Mancomunado | 08/10/2013 | 03/04/2014 |
De Melo De Vasconcelos E Sousa Jose Luis | Consejero | 11/04/2011 | 03/04/2014 |
De Melo De Vasconcelos E Sousa Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 08/10/2013 | 03/04/2014 |
Keller Fernandez Pablo | Apoderado Mancomunado | 08/10/2013 | 03/04/2014 |
Martin Ferrandiz Eduardo | Liquidador Mancomunado | 03/04/2014 | 03/04/2014 |
Martin Ferrandiz Eduardo | Secretario No Consejero | 08/10/2013 | 03/04/2014 |
Martin Ferrandiz Eduardo | Apoderado Mancomunado | 08/10/2013 | 03/04/2014 |
Navarro Herrero Rocio | Apoderado Mancomunado | 08/10/2013 | 03/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE SA
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28746 , F 84, S 8, H M 517598, I/A 7 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28746 , F 84, S 8, H M 517598, I/A 7 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28746 , F 84, S 8, H M 517598, I/A 7 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28746 , F 84, S 8, H M 517598, I/A 7 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28746 , F 83, S 8, H M 517598, I/A 6 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28746 , F 83, S 8, H M 517598, I/A 6 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28746 , F 83, S 8, H M 517598, I/A 5 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28746 , F 83, S 8, H M 517598, I/A 5 (08/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28746 , F 82, S 8, H M 517598, I/A 4 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28746 , F 82, S 8, H M 517598, I/A 4 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-28