EDITORIAL FAJARDO EL BRAVO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rambla de las Chatas, 20
Código Postal 30800
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social EDITORIAL FAJARDO EL BRAVO SL
CIF B73479354
Capital Social 9240.0 Euros
Actividad Otras actividades editoriales
Fecha de Constitución 06/11/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EDITORIAL FAJARDO EL BRAVO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDITORIAL FAJARDO EL BRAVO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Antonio Gomez Martinez | Apoderado | 26/06/2018 | 25/07/2023 |
Salvador Fontenla Ballesta | Administrador Mancomunado | 26/06/2018 | 25/07/2023 |
Salvador Fontenla Ballesta | Liquidador | 25/07/2023 | 25/07/2023 |
Salvador Fontenla Ballesta | Administrador Unico | 25/07/2023 | |
Alejandro Francisco Dominguez Lorente | Administrador Mancomunado | 20/08/2009 | 26/06/2018 |
Juan Antonio Gomez Martinez | Administrador Mancomunado | 20/08/2009 | 26/06/2018 |
Pedro Angel Rodriguez Mondejar | Administrador Mancomunado | 20/08/2009 |
ACTOS BORME DE EDITORIAL FAJARDO EL BRAVO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 41, S 8, H MU 61832, I/A 7 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 41, S 8, H MU 61832, I/A 7 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 41, S 8, H MU 61832, I/A 7 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 41, S 8, H MU 61832, I/A 7 (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-145-30
- C/ RAMBLA DE LAS CHATAS 20 3º A (LORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 40, S 8, H MU 61832, I/A 6 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-30
Capital Anterior: | 3.040,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.240,00 | Euros |
Porcentaje: | 203,95 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 40, S 8, H MU 61832, I/A 6 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-246-30
- Se envio erroneamente el administrador mancomunado Don Salvador Fontenla Ballesta cuando es "unico"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 40, S 8, H MU 61832, I/A 4 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 40, S 8, H MU 61832, I/A 5 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 40, S 8, H MU 61832, I/A 4 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 40, S 8, H MU 61832, I/A 4 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-126-30