EDITORIAL ARIEL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 662
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social EDITORIAL ARIEL SA
CIF A08316770
Actividad Edición de libros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EDITORIAL ARIEL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDITORIAL ARIEL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bach Juncadella Maurici | Apoderado | 19/05/2009 | 20/10/2009 |
Cortina Navarro Salvador | Apoderado | 02/02/2009 | 20/10/2009 |
Gaspar Pinillos Paz | Apoderado | 19/05/2009 | 20/10/2009 |
Lara Garcia Jose | Apoderado | 02/02/2009 | 20/10/2009 |
Ortiz Torras Luis | Apoderado | 19/05/2009 | 20/10/2009 |
Ortuño Romagosa Jorge | Apoderado | 02/02/2009 | 20/10/2009 |
Palazzi Soler Roig Santos | Consejero | 19/05/2009 | 20/10/2009 |
Palazzi Soler Roig Santos | Apoderado | 19/05/2009 | 20/10/2009 |
Ponton Gomez Gonzalo | Consejero | 19/05/2009 | |
Ponton Gomez Gonzalo | Apoderado | 19/05/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EDITORIAL ARIEL SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-92-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39755 , F 110, S 8, H B 32924, I/A 120 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39755 , F 107, S 8, H B 32924, I/A 119 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39755 , F 107, S 8, H B 32924, I/A 119 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39755 , F 107, S 8, H B 32924, I/A 118 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39755 , F 107, S 8, H B 32924, I/A 118 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39755 , F 106, S 8, H B 32924, I/A 117 (23/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39755 , F 106, S 8, H B 32924, I/A 116 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39755 , F 106, S 8, H B 32924, I/A 115 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-08