EDITORA SOCIAL Y CULTURAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Costa Brava, 6
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EDITORA SOCIAL Y CULTURAL SL
CIF B28511681
Actividad Edición de libros
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario EDITORA SOCIAL Y CULTURAL SA
VINCULACIONES DE EDITORA SOCIAL Y CULTURAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDITORA SOCIAL Y CULTURAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canosa Rodriguez Pablo | Consejero | 24/08/2012 | 02/12/2015 |
Canosa Rodriguez Pablo | Apoderado | 24/08/2012 | 02/12/2015 |
Curco Costafreda Joan | Consejero | 24/08/2012 | 02/12/2015 |
Curco Costafreda Joan | Presidente | 02/12/2015 | |
EDITORA SOCIAL Y CULTURAL SA | Socio Unico | 02/03/2015 | 02/12/2015 |
Herrero Fuentetaja Julio | Consejero | 31/08/2009 | 02/12/2015 |
Lopez Ruiz Maria- Dolores | Secretario | 26/06/2013 | 02/12/2015 |
Merodio Sotillo Maria Del Carmen Micaela | Consejero | 24/08/2012 | 02/12/2015 |
Merodio Sotillo Maria Del Carmen Micaela | Apoderado | 24/08/2012 | 02/12/2015 |
Curco Costafreda Juan Pedro | Apoderado | 24/08/2012 | 26/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EDITORA SOCIAL Y CULTURAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24198 , F 210, S 8, H M 112871, I/A 37 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24198 , F 210, S 8, H M 112871, I/A 37 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24198 , F 210, S 8, H M 112871, I/A 37 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24198 , F 210, S 8, H M 112871, I/A 36 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24198 , F 209, S 8, H M 112871, I/A 35 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24198 , F 209, S 8, H M 112871, I/A 34 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24198 , F 209, S 8, H M 112871, I/A 33 (26/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24198 , F 208, S 8, H M 112871, I/A 32 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24198 , F 207, S 8, H M 112871, I/A 31 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24198 , F 207, S 8, H M 112871, I/A 31 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-28