EDITESO GESTION INMOBILIARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Catorce de Abril, 49
Código Postal 46520
Municipio Sagunto/Sagunt
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social EDITESO GESTION INMOBILIARIA SL
CIF B97873962
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 02/04/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EDITESO GESTION INMOBILIARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDITESO GESTION INMOBILIARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Montaña Jorge | Administrador Solidario | 30/12/2008 | 12/06/2014 |
Lopez Montaña Jorge | Liquidador Solidario | 12/06/2014 | 12/06/2014 |
Navarro Pedros David | Administrador Solidario | 30/12/2008 | 12/06/2014 |
Navarro Pedros David | Liquidador Solidario | 12/06/2014 | 12/06/2014 |
Gazquez Valderas Serafin | Administrador Mancomunado | 30/12/2008 | |
Navarro Pedros David | Administrador Mancomunado | 30/12/2008 |
ACTOS BORME DE EDITESO GESTION INMOBILIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8663, L 5950, F 147, S 8, H V 121237, I/A 3 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8663, L 5950, F 147, S 8, H V 121237, I/A 3 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8663, L 5950, F 147, S 8, H V 121237, I/A 3 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8663, L 5950, F 147, S 8, H V 121237, I/A 3 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8663, L 5950, F 147, S 8, H V 121237, I/A 3 (12/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-178-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-176-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-15-46
- C/ 14 DE ABRIL 49 BAJO - PUERTO SAGUNTO (SAGUNTO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8663, L 5950, F 147, S 8, H V 121237, I/A 2 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8663, L 5950, F 147, S 8, H V 121237, I/A 2 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-46