EDIFICIOS RIAS ALTAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Diego Pazos, 9
Código Postal 27600
Municipio Sarria
Provincia Lugo
Mapa Ver Mapa
Razón Social EDIFICIOS RIAS ALTAS SL
CIF B27334515
Capital Social 4200.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EDIFICIOS RIAS ALTAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIFICIOS RIAS ALTAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Quiroga Lopez Roberto | Liquidador | 27/12/2018 | 27/12/2018 |
Quiroga Lopez Roberto | Administrador Unico | 26/12/2016 | 27/12/2018 |
Quiroga Lopez Roberto | Administrador Solidario | 25/06/2013 | 26/12/2016 |
Taboada Garcia Luis Ramon | Administrador Solidario | 26/12/2016 | |
Quiroga Sobrado Jose Antonio | Administrador Solidario | 25/06/2013 |
ACTOS BORME DE EDIFICIOS RIAS ALTAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 96, S 8, H LU 10912, I/A 5 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-6-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 96, S 8, H LU 10912, I/A 5 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-6-27
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 25.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 86,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 96, S 8, H LU 10912, I/A 5 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-6-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 96, S 8, H LU 10912, I/A 5 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-6-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 96, S 8, H LU 10912, I/A 5 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-6-27
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 96, S 8, H LU 10912, I/A 4 (26/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 96, S 8, H LU 10912, I/A 4 (26/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 96, S 8, H LU 10912, I/A 4 (26/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-27
- C/ DIEGO PAZOS 9 ENTLO (SARRIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 96, S 8, H LU 10912, I/A 3 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 96, S 8, H LU 10912, I/A 2 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-27