EDIFICIOS PROMOCIONES E INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alberto Alcocer, 24
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EDIFICIOS PROMOCIONES E INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION SA
CIF A28213726
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EDIFICIOS PROMOCIONES E INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIFICIOS PROMOCIONES E INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO DE INMUEBLES LASA SA | Administrador Solidario | 29/07/2009 | 09/09/2010 |
INVERSIONES Y PROMOCIONES LASA SA | Administrador Solidario | 29/07/2009 | 09/09/2010 |
Palou Ramon Miguel | Apoderado | 14/07/2009 | 09/09/2010 |
ACTOS BORME DE EDIFICIOS PROMOCIONES E INVERSIONES DE LA CONSTRUCCION SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14615 , F 186, S 8, H M 88904, I/A 68 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14615 , F 186, S 8, H M 88904, I/A 68 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-211-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14615 , F 186, S 8, H M 88904, I/A 67 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14615 , F 185, S 8, H M 88904, I/A 66 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-28