EDIFICIO PUENTE TOLEDO SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social EDIFICIO PUENTE TOLEDO SL
CIF B83538173
Capital Social 2739000.0 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EDIFICIO PUENTE TOLEDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIFICIO PUENTE TOLEDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Carlos Martinez Palomeque | Liquidador Solidario | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
Martinez Palomeque Juan Carlos | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 25/02/2020 | 14/12/2020 |
Martinez Palomeque Juan Carlos | Consejero | 25/02/2020 | 14/12/2020 |
Martinez Palomeque Juan Carlos | Apoderado | 14/12/2020 | |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Consejero | 25/02/2020 | 14/12/2020 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Secretario | 25/02/2020 | 14/12/2020 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 25/02/2020 | 14/12/2020 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Apoderado | 14/12/2020 | |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Liquidador Solidario | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
Martinez Palomeque Miguel Angel | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 25/02/2020 | 14/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EDIFICIO PUENTE TOLEDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18468 , F 38, S 8, H M 320688, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18468 , F 38, S 8, H M 320688, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18468 , F 38, S 8, H M 320688, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18468 , F 38, S 8, H M 320688, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18468 , F 38, S 8, H M 320688, I/A 5 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Capital Anterior: | 24.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.715.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.739.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 11.312,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18468 , F 37, S 8, H M 320688, I/A 4 (09/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18468 , F 37, S 8, H M 320688, I/A 3 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18468 , F 37, S 8, H M 320688, I/A 3 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18468 , F 37, S 8, H M 320688, I/A 3 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28