EDIFICIO AZORIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Corts Valencianes, 21
Código Postal 46900
Municipio Torrent
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social EDIFICIO AZORIN SL
CIF B96366455
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE EDIFICIO AZORIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIFICIO AZORIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montero Rios Gil Juan | Liquidador Mancomunado | 03/10/2023 | 01/03/2024 |
Silla Garcia Fernando | Liquidador Mancomunado | 03/10/2023 | 01/03/2024 |
Gomez Perreta De Mateo Julio Antonio | Consejero | 03/10/2023 | |
Martos Jaldon Francisco De Paula | Consejero | 03/10/2023 | |
Montero-rios Gil Ignacio | Consejero | 29/10/2020 | 03/10/2023 |
Montero-rios Gil Ignacio | Presidente | 29/10/2020 | 03/10/2023 |
Silla Garcia Fernando | Secretario | 29/10/2020 | 03/10/2023 |
Silla Garcia Fernando | Consejero Delegado | 29/10/2020 | 03/10/2023 |
Silla Garcia Fernando | Consejero | 03/10/2023 | |
Vidal Asensi Rafael Vicente | Consejero | 03/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EDIFICIO AZORIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5147, L 2455, F 153, S 8, H V 40320, I/A 9 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5147, L 2455, F 153, S 8, H V 40320, I/A 9 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5147, L 2455, F 153, S 8, H V 40320, I/A 8 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5147, L 2455, F 153, S 8, H V 40320, I/A 8 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5147, L 2455, F 153, S 8, H V 40320, I/A 8 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5147, L 2455, F 153, S 8, H V 40320, I/A 8 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-46
- PLAZA CORTS VALENCIANES 21 18 (TORRENT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5147, L 2455, F 152, S 8, H V 40320, I/A 7 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5147, L 2455, F 152, S 8, H V 40320, I/A 7 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5147, L 2455, F 152, S 8, H V 40320, I/A 7 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-46
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-55-46