EDIFICIO ALEPOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cardenal Belluga, 21
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EDIFICIO ALEPOL SL
CIF B78081585
Capital Social 3029.04 Euros
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EDIFICIO ALEPOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIFICIO ALEPOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buendia Del Pozo Alvaro | Liquidador Mancomunado | 17/11/2023 | 17/11/2023 |
Buendia Del Pozo Alvaro | Administrador Mancomunado | 17/12/2019 | 17/11/2023 |
Buendia Rebole Alejandro | Administrador Mancomunado | 17/12/2019 | 17/11/2023 |
Buendia Rebole Alejandro | Liquidador Mancomunado | 17/11/2023 | 17/11/2023 |
Buendia De Lera Miguel Angel | Administrador Solidario | 12/04/2016 | 17/12/2019 |
Buendia De Lera Pedro Francisco | Administrador Solidario | 12/04/2016 | 17/12/2019 |
Buendia De Lera Manuel | Secretario | 12/04/2016 | |
Buendia De Lera Manuel | Consejero Delegado Solidario | 12/04/2016 | |
Buendia De Lera Manuel | Consejero | 12/04/2016 | |
Buendia De Lera Pedro Francisco | Consejero Delegado Solidario | 12/04/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EDIFICIO ALEPOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 134, S 8, H M 59715, I/A 12 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 134, S 8, H M 59715, I/A 12 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 134, S 8, H M 59715, I/A 12 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 134, S 8, H M 59715, I/A 12 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 133, S 8, H M 59715, I/A 11 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-28
Capital Anterior: | 108.180,00 | Euros |
Disminución de capital | 105.150,96 | Euros |
Capital Actual: | 3.029,04 | Euros |
Porcentaje: | 97,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 133, S 8, H M 59715, I/A 11 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 133, S 8, H M 59715, I/A 11 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 133, S 8, H M 59715, I/A 11 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-28
- CAMBIO DE CNAE DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL, SIENDO EL NUEVO EL CNAE 4122. CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 131, S 8, H M 59715, I/A 7-M (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 132, S 8, H M 59715, I/A 10 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-28