EDIFICIO AJALVIR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Pintor El Greco, 4
Código Postal 28933
Municipio Móstoles
Provincia Madrid
Razón Social EDIFICIO AJALVIR SL
CIF B84690007
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/05/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EDIFICIO AJALVIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIFICIO AJALVIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Sanchez Oscar | Liquidador | 04/01/2022 | 04/01/2022 |
Sanchez Sanchez Oscar | Administrador Unico | 20/02/2013 | 04/01/2022 |
Cabeza Plaza Ana | Administrador Unico | 14/10/2009 | 20/02/2013 |
Sanchez Sanchez Oscar | Administrador Unico | 14/10/2009 |
ACTOS BORME DE EDIFICIO AJALVIR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22813 , F 54, S 8, H M 408347, I/A 4 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22813 , F 54, S 8, H M 408347, I/A 4 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22813 , F 54, S 8, H M 408347, I/A 4 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22813 , F 54, S 8, H M 408347, I/A 4 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22813 , F 54, S 8, H M 408347, I/A 3 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22813 , F 54, S 8, H M 408347, I/A 3 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-191-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-207-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22813 , F 54, S 8, H M 408347, I/A 2 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-28