EDIFICADORA MUNARRI SL - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social EDIFICADORA MUNARRI SL
CIF B95035663
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE EDIFICADORA MUNARRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIFICADORA MUNARRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garay Hierro Iraide | Administrador Mancomunado | 10/11/2009 | 19/12/2011 |
Garay Hierro Iraide | Liquidador Mancomunado | 19/12/2011 | 19/12/2011 |
Gil Larrazabal Jose Ramon | Administrador Mancomunado | 10/11/2009 | 19/12/2011 |
Gil Larrazabal Jose Ramon | Liquidador Mancomunado | 19/12/2011 | 19/12/2011 |
Lecube Eguren Maria Pilar | Administrador Mancomunado | 10/11/2009 | 19/12/2011 |
Lecube Eguren Maria Pilar | Liquidador Mancomunado | 19/12/2011 | 19/12/2011 |
Garay Elorriaga Javier | Administrador Mancomunado | 10/11/2009 |
ACTOS BORME DE EDIFICADORA MUNARRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3785 , F 144, S 8, H BI 25091, I/A 5 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3785 , F 144, S 8, H BI 25091, I/A 5 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3785 , F 144, S 8, H BI 25091, I/A 5 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-48
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3785 , F 144, S 8, H BI 25091, I/A 5 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-147-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3785 , F 144, S 8, H BI 25091, I/A 4 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3785 , F 144, S 8, H BI 25091, I/A 4 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3785 , F 144, S 8, H BI 25091, I/A 4 (10/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-158-48