EDIFICACIONS ZUSI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Joaquim Ruyra I Oms, 1
Código Postal 17003
Municipio Girona
Provincia Girona
Razón Social EDIFICACIONS ZUSI SL
CIF B17316118
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Jorge Juan Palencia Tejada
Propietario GRUPO PALENCIA TEJADA SL
VINCULACIONES DE EDIFICACIONS ZUSI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIFICACIONS ZUSI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO PALENCIA TEJADA SL | Socio Unico | 04/10/2016 | 01/02/2017 |
Jorge Juan Palencia Tejada | Administrador Unico | 17/10/2011 | 01/02/2017 |
ASZENDE SL | Socio Unico | 12/07/2016 | 04/10/2016 |
Ignacio Javier Palencia Santoyo | Administrador Unico | 17/10/2011 |
ACTOS BORME DE EDIFICACIONS ZUSI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 151, S 8, H GI 2714, I/A 10 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 151, S 8, H GI 2714, I/A 10 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-17
- acuerdos de Disolución por fusión por absorción de la absorbente SEPTIMIA PROMOCIONES SL, hoja B-54476
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 151, S 8, H GI 2714, I/A 9 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-17
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 128, S 8, H GI 2714, I/A 8 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-17
- El cargo de miembro del órgano de administración pasa tener una duración indefinida
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 128, S 8, H GI 2714, I/A 7 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 128, S 8, H GI 2714, I/A 7 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 128, S 8, H GI 2714, I/A 7 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 128, S 8, H GI 2714, I/A 6 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-244-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 128, S 8, H GI 2714, I/A 5 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 150 , F 128, S 8, H GI 2714, I/A 5 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-17