EDIFICACIONS SOSTENIBLES XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Mossen Jacint Verdaguer, 6
Código Postal 08940
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EDIFICACIONS SOSTENIBLES XXI SL
CIF B65443517
Capital Social 6600.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 10/11/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE EDIFICACIONS SOSTENIBLES XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIFICACIONS SOSTENIBLES XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabello Calero Ernesto | Apoderado | 17/12/2012 | 11/05/2015 |
Cabello Calero Maria Eva | Liquidador | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
Cabello Calero Maria Eva | Administrador Solidario | 17/12/2012 | 11/05/2015 |
Cabello Calero Silvia | Liquidador | 11/05/2015 | 11/05/2015 |
Cabello Calero Silvia | Administrador Solidario | 17/12/2012 | 11/05/2015 |
Cabello Muñoz Gregorio | Apoderado | 17/12/2012 | 11/05/2015 |
Cabello Calero Ernesto | Administrador Mancomunado | 26/11/2010 | 17/12/2012 |
Gomez Garcia Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 26/11/2010 | 17/12/2012 |
ACTOS BORME DE EDIFICACIONS SOSTENIBLES XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42222 , F 78, S 8, H B 404640, I/A 5 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42222 , F 78, S 8, H B 404640, I/A 5 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42222 , F 78, S 8, H B 404640, I/A 5 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 120,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42222 , F 77, S 8, H B 404640, I/A 4 (04/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42222 , F 76, S 8, H B 404640, I/A 3 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42222 , F 76, S 8, H B 404640, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42222 , F 76, S 8, H B 404640, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42222 , F 72, S 8, H B 404640, I/A 1 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-08
Dirección:CL MOSSEN JACINT VERDAGUER, 6-8 P.2 PTA.3 (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Comienzo de operaciones:10/11/10
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA EJECUCION DE OBRAS E INSTALACIONES PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES,REFORMAS,REHABILITACIONES,MONTAJES Y MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS E INSTALACIONES EXISTENTES,REDACCION DE PROYECTOS Y LEGALIZACIONES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42222 , F 72, S 8, H B 404640, I/A 1 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-237-08