EDIFICACIONES SCILA TRES SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social EDIFICACIONES SCILA TRES SL
CIF B84273481
Fecha de Constitución 08/03/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EDIFICACIONES SCILA TRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDIFICACIONES SCILA TRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agusti Llorens Serrats | Administrador Unico | 26/09/2019 | |
Agusti Llorens Serrats | Liquidador | 26/09/2019 | 26/09/2019 |
Gines Gisbert Perez | Administrador Unico | 22/02/2019 | 26/09/2019 |
ACTOS BORME DE EDIFICACIONES SCILA TRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 16, S 8, H GI 46910, I/A 5 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-17
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 16, S 8, H GI 46910, I/A 5 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 16, S 8, H GI 46910, I/A 5 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 16, S 8, H GI 46910, I/A 5 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-17
- En el envío 38 del año 2019 se hizo constar como fecha de cese del administrador único, el 14/12/2081 cuando debe ser 14/12/2018. En el envió 38 del año 2019 se hizo constar el nombramiento de administrador único de Don GINES GISBERT PEREZ, cuando en realidad debe ser Don AGUSTI LLORENS SERRATS con DNI número 40273080B
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 16, S 8, H GI 46910, I/A 4 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 16, S 8, H GI 46910, I/A 4 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 16, S 8, H GI 46910, I/A 4 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-172-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-161-17