EDICIONS FREE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Corsega, 236
Código Postal 08036
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EDICIONS FREE SL
CIF B61918355
Capital Social 33375.0 Euros
Actividad Edición de revistas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EDICIONS FREE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDICIONS FREE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Leon Fabregas Joan | Liquidador | 19/11/2018 | 19/11/2018 |
Leon Fabregas Joan | Administrador Unico | 20/10/2017 | 19/11/2018 |
Ibarz Roger Marti | Administrador Solidario | 17/02/2015 | 20/10/2017 |
Leon Fabregas Juan | Administrador Solidario | 20/10/2017 | |
Cartaña Bonvehi Jesus | Administrador Solidario | 19/12/2016 |
ACTOS BORME DE EDICIONS FREE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31515 , F 212, S 8, H B 192395, I/A 9 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31515 , F 212, S 8, H B 192395, I/A 9 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31515 , F 212, S 8, H B 192395, I/A 9 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31515 , F 212, S 8, H B 192395, I/A 8 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31515 , F 212, S 8, H B 192395, I/A 8 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31515 , F 212, S 8, H B 192395, I/A 7 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-08
Capital Anterior: | 18.375,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.375,00 | Euros |
Porcentaje: | 81,63 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31515 , F 211, S 8, H B 192395, I/A 6 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31515 , F 211, S 8, H B 192395, I/A 6 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
- CL CORCEGA 236 PRINCIPAL (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31515 , F 211, S 8, H B 192395, I/A 5 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08