EDICIONS ANTONI CAMPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl L'Alcalde de Mostoles, 28
Código Postal 08025
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social EDICIONS ANTONI CAMPAÑA SL
CIF B65281644
Capital Social 24000.0 Euros
Actividad Otras actividades editoriales
Fecha de Constitución 10/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Campaña Capella Margarita
VINCULACIONES DE EDICIONS ANTONI CAMPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDICIONS ANTONI CAMPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campaña Capella Antonio Maria | Apoderado | 17/03/2010 | 22/11/2016 |
Campaña Capella Margarita | Administrador Unico | 10/03/2010 | 22/11/2016 |
Conesa Sagrera Josep | Administrador Concursal | 29/03/2016 | 22/11/2016 |
ACTOS BORME DE EDICIONS ANTONI CAMPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41757 , F 77, S 8, H B 395846, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 957/2015, AUTO FIRME DE FECHA 28/09/2016, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41757 , F 77, S 8, H B 395846, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41757 , F 77, S 8, H B 395846, I/A 4 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 957/2015, AUTO FIRME DE FECHA 11/01/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41757 , F 76, S 8, H B 395846, I/A 3 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41757 , F 76, S 8, H B 395846, I/A 3 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41757 , F 74, S 8, H B 395846, I/A 2 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41757 , F 70, S 8, H B 395846, I/A 1 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08
Dirección:CL ALCALDE MOSTOLES Num.28 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:10/02/10
Capital:24.000,00 Euros
Objeto social:TODA CLASE DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION DE LIBROS,POSTALES,Y GRABADOS,FOTOGRAFIA,ARTICULOS DE REGALOS Y SOUVENIRS,COMERCIO AL POR MAYOR CON TODOS ELLOS,IMPORTACION Y EXPORTANDO DICHOS ARTICULOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41757 , F 70, S 8, H B 395846, I/A 1 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-58-08