EDICIONES DESTINO SA EMPRESA EDITORIAL - EXTINGUIDA
Razón Social EDICIONES DESTINO SA EMPRESA EDITORIAL
CIF A08008948
Actividad Edición de libros
Página Web www.edestino.es/
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Badenes Del Rio Jesus
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE EDICIONES DESTINO SA EMPRESA EDITORIAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDICIONES DESTINO SA EMPRESA EDITORIAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Silvela Laia | Apoderado | 13/06/2012 | 06/06/2014 |
Badenes Del Rio Jesus | Presidente | 18/08/2010 | 06/06/2014 |
Badenes Del Rio Jesus | Consejero | 18/08/2010 | 06/06/2014 |
Badenes Del Rio Jesus | Consejero Delegado | 18/08/2010 | 06/06/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/10/2013 | 06/06/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/12/2012 | 06/06/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/10/2011 | 06/06/2014 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 10/11/2010 | 06/06/2014 |
Fernandez Poyatos David | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/01/2014 | 06/06/2014 |
Jimenez Gil Antonio | Apoderado | 15/02/2011 | 06/06/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EDICIONES DESTINO SA EMPRESA EDITORIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 73, S 8, H B 35012, I/A 132 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 225, S 8, H B 35012, I/A 131 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 225, S 8, H B 35012, I/A 130 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 225, S 8, H B 35012, I/A 129 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 225, S 8, H B 35012, I/A 128 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 224, S 8, H B 35012, I/A 127 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 223, S 8, H B 35012, I/A 126 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 223, S 8, H B 35012, I/A 125 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 222, S 8, H B 35012, I/A 124 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39386 , F 222, S 8, H B 35012, I/A 124 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-08