EDELSTEN INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 51
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social EDELSTEN INVESTMENTS SL
CIF B85838795
Capital Social 20058.64 Euros
Actividad Otras actividades crediticias
Fecha de Constitución 09/12/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE EDELSTEN INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EDELSTEN INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cervera De Arana Eduardo Jose | Liquidador | 01/09/2012 | 01/09/2012 |
Cervera De Arana Eduardo Jose | Administrador Unico | 25/02/2010 | 01/09/2012 |
Martorell Banus Joan Ramon | Apoderado | 21/09/2010 | 01/09/2012 |
Roberto Perez Aleman | Apoderado | 23/04/2010 | 01/09/2012 |
Triguero Gomez Luis Miguel | Administrador Unico | 14/12/2009 | 25/02/2010 |
ACTOS BORME DE EDELSTEN INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27274 , F 14, S 8, H M 491401, I/A 7 (01/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27274 , F 14, S 8, H M 491401, I/A 7 (01/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27274 , F 14, S 8, H M 491401, I/A 7 (01/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27274 , F 14, S 8, H M 491401, I/A 7 (01/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-237-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27274 , F 13, S 8, H M 491401, I/A 6 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-28
- LA INTERMEDIACION PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE PRESTAMO O CREDITO CON CUALQUIER FINALIDAD A CONSUMIDORES, Y ELLO MEDIANTE LA PRESENTACION.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27274 , F 13, S 8, H M 491401, I/A 5 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
- Otras modificaciones estatutarias: 6. Transmisión de Acciones/Participaciones.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27274 , F 12, S 8, H M 491401, I/A 4 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 17.048,64 | Euros |
Capital Actual: | 20.058,64 | Euros |
Porcentaje: | 566,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27274 , F 12, S 8, H M 491401, I/A 4 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27274 , F 11, S 8, H M 491401, I/A 3 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28